国家发改委司长、经济学家、教授 江苏省沭阳县人。历任河北承德市副市长、国家经贸委信息中心副主任、中国经贸导刊杂志社社长兼总编辑...
05-25国家发改委经济体制综合改革司原司长 1988年至1993年在 中国社会科学院 经济研究所工作,此后分别在原国家经济体制改革委员会、国务院经济体制改革办公室和国家......
05-25国家发展和改革委员会农村经济司原司长 1954年7月生,山东省 潍坊市 人。1975年至1978年在农村担任 生产队长 ,1982年9月毕业于华东水利学院(即现......
05-25科技部发展计划司巡视员...
05-25工信部机关事务局机关事务局原局长...
05-25十一届全国人大财政经济委员会副主任 贺铿,著名统计 教育家 与经济计量学家,中国经济计量学开拓者。1942年5月出生于湖南 临湘 ,1965年7月毕业于 湖北大......
05-25国家发展和改革委员会副秘书长 1981年在武汉大学获经济学学士学位,1984年在武汉大学获经济学硕士学位,1987年在中国人民大学获经济学博士学位。 1988年......
05-25民政部原副部长,中国老龄事业发展基金会理事长...
05-25卫生部原副部长 四川 江津 人。1956年毕业于 四川医学院 (今 四川大学 华西医学中心)。同年加入中国共产党。1968年 北京医学院 (今 北京大学 医学部......
05-25国务院扶贫办原副主任 历任吉林省政府办公厅、农业部和国务院扶贫办工作,曾任吉林省政府办公厅秘书、农业部对外经济合作中心副主任、农业部直属机关党委常务副书记、农业......
05-25中共中央对外联络部原副部长 1945年12月生,河北景县人。曾任中联部副部长。现任第十一届全国人大外事委员会副主任委员,欧美同学会中国留学人员联谊会党组成员、副......
05-25科技部原副部长 1968年毕业于 上海交通大学 无线电系无线电通讯专业,1987年 清华大学 自动化系模式识别与智能控制专业研究生毕业,获工学博士学位,十一届全......
05-25中共中央政策研究室原副主任 经济学 硕士 , 研究员 , 中共中央政策研究室 副主任,主要研究领域为 宏观经济理论 与政策。长期从事经济理论和经济政策研究,在计......
05-25商务部原副部长、中国国际经济交流中心副理事长 1970年07月至1971年12月,解放军6408部队农场劳动锻炼。 1971年12月至1972年07月,安徽大学......
05-25全国工商联原副主席 1972年12月至1983年06月,空军第五师战士,第十军战士、报话员、宣传处干事; 1983年06月至1994年08月,空军政治部宣传部新......
05-251968年9月参加工作; 1968年毕业于北京林学院林业经济专业并分配到青海省工作。先后任青海省循化县农牧科、办事组干事, 五七 干校副校长、中共循化县委办公室......
05-25美国国家民主基金会美国国家民主基金会(The National Endowment for Democracy,或译美国国家民主捐赠基金会,缩写为NED,简称民......
05-19独联体集体安全条约组织独联体集体安全条约组织(英语:CIS Collective Security Treaty Organization,俄语:Организ......
05-19国企和央企待遇有什么区别?96家央企名录!论中国社会阶层的划分!
06-29中国管理科学研究院科技管理研究所简历暨习近平论新型智库建设(全文)
10-31